Vorsitzender |
FDP-Fraktion | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
Ausschuss Jobcenter Friesland | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Vorsitzender | Vorsitzender | 22.09.2015 | 31.10.2016 | von 22.09.2015 bis 31.10.2016 | |
Mitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss Jobcenter Friesland | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 22.09.2015 | von 01.11.2011 bis 22.09.2015 | |
Gruppe FDP/SWG/UWG/BBV-F | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Kreistag des Landkreises Friesland | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | | von 01.11.2011 | |
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. Mobilität | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 22.09.2015 | 31.10.2021 | von 22.09.2015 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Gruppe SPD/GRÜNE/FDP | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | stellv. Gruppensprecher | stellv. Gruppensprecher |
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Ausschuss für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und Kreisentwicklung | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Ausschuss für Umwelt, Landwirtschaft und Abfallwirtschaft | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Kreisausschuss des Landkreises Friesland | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
stellv. Mitglieder |
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Jugendhilfeausschuss | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Kreisausschuss des Landkreises Friesland | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 02.11.2011 | 31.10.2021 | von 02.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Arbeit und Soziales | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Bauen und Mobilität, Katastrophen- und Feuerschutz | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Betriebsausschuss Grundstückseigenbetrieb NWK | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |