Vorsitzende |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Jugendhilfeausschuss | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | Vorsitzende | Vorsitzende |
Mitglieder |
Ausschuss für Arbeit und Soziales | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | stellv. Vorsitzende | stellv. Vorsitzende |
CDU-Fraktion | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Kreistag des Landkreises Friesland | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | | von 01.11.2016 | |
Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 20.12.2023 | | von 20.12.2023 | |
Gruppe CDU, ZV und UWG | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.05.2024 | | von 06.05.2024 | |
stellv. Mitglieder |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Kreisausschuss des Landkreises Friesland | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 18.03.2020 | 31.10.2021 | von 18.03.2020 bis 31.10.2021 | |
Ausschuss für Bauen und Mobilität, Katastrophen- und Feuerschutz | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Ausschuss für Finanzen und Digitalisierung | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Ausschuss für Klimaschutz, Klimafolgenanpassung, Planung und Kreisentwicklung | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |
Betriebsausschuss Grundstückseigenbetrieb NWK | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 03.11.2021 | | von 03.11.2021 | |