Mitglieder |
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.03.2017 | 31.10.2021 | von 28.03.2017 bis 31.10.2021 |
Gruppe SPD/GRÜNE/FDP | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.03.2017 | 31.10.2021 | von 28.03.2017 bis 31.10.2021 |
Kreistag des Landkreises Friesland | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 28.03.2017 | 31.10.2021 | von 28.03.2017 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Bauen, Feuerschutz u. Mobilität | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.06.2017 | 31.10.2021 | von 21.06.2017 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Kreisentwicklung und Finanzen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.06.2017 | 14.03.2018 | von 21.06.2017 bis 14.03.2018 |
Betriebsausschuss Grundstückseigenbetrieb NWK | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 21.06.2017 | 20.03.2019 | von 21.06.2017 bis 20.03.2019 |
stellv. Mitglieder |
Ausschuss für Arbeit und Soziales | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 21.06.2017 | 31.10.2021 | von 21.06.2017 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Schule, Sport und Kultur | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 21.06.2017 | 31.10.2021 | von 21.06.2017 bis 31.10.2021 |
Ausschuss für Umwelt, Abfall und Landwirtschaft | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 21.06.2017 | 14.03.2018 | von 21.06.2017 bis 14.03.2018 |