Vorsitzende |
Janto Just | Freie Bürger | Freie Bürger stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 22.09.2015 | von 01.11.2006 bis 22.09.2015 | |
Vorsitzender |
Uwe Osterloh | SPD | SPD Vorsitzender | Vorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Vorsitzende |
Melanie Sudholz | CDU | CDU Vorsitzende | Vorsitzende | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Mitglieder |
Heide Bastrop | CDU | CDU stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | |
Anne Bödecker | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Karin Dierenga | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Gisela Grützner | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 10.12.2007 | 31.10.2011 | von 10.12.2007 bis 31.10.2011 | |
Dörthe Kujath | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Uwe Osterloh | SPD | SPD Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Heiko Schönbohm | SWG | SWG Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Peter Tischer | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Frank Vehoff | CDU-FRV | CDU-FRV Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Carola Völkel | FDP | FDP Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 10.12.2007 | von 01.11.2006 bis 10.12.2007 | |
Wilhelm Wilken | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 06.11.2006 | 31.10.2021 | von 06.11.2006 bis 31.10.2021 | |
Gustav Zielke | Grüne | Grüne Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
stellv. Mitglieder |
Dieter Behrens-Focken | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Uwe Burgenger | Grüne-FRV | Grüne-FRV stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 26.09.2007 | 31.10.2016 | von 26.09.2007 bis 31.10.2016 | |
Peter Eggerichs | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Jost Etzold | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 24.06.2009 | von 01.11.2006 bis 24.06.2009 | |
Fred Gburreck | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Sabine Haltern | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.07.2009 | von 01.11.2006 bis 31.07.2009 | |
Siegfried Harms | SWG | SWG stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Günther Heußen | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 28.10.2009 | 31.10.2011 | von 28.10.2009 bis 31.10.2011 | |
Marianne Kaiser-Fuchs | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2021 | von 01.11.2006 bis 31.10.2021 | |
Anja Kindo | Linksbündnis | Linksbündnis stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Dörthe Kujath | SPD | SPD stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Axel Neugebauer | Zukunft Varel | Zukunft Varel stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Elisabeth Onken | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2006 | 22.06.2010 | von 01.11.2006 bis 22.06.2010 | |
Reinhard Onnen-Lübben | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Gerhard Ratzel | FDP-Fraktionsvorsitzender | FDP-Fraktionsvorsitzender stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Wilfried Rost | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 16.11.2011 | 31.10.2016 | von 16.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Elfriede Schwitters | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 17.03.2010 | 31.10.2011 | von 17.03.2010 bis 31.10.2011 | |
Heinke Sieckmann | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 22.06.2010 | 31.10.2016 | von 22.06.2010 bis 31.10.2016 | |
Franz Wimmer | FDP | FDP stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 24.06.2009 | 17.03.2010 | von 24.06.2009 bis 17.03.2010 | |
Heinke Sieckmann | CDU | CDU stellv. Mitglied | stellv. Mitglied | 18.12.2019 | 31.10.2021 | von 18.12.2019 bis 31.10.2021 | |
stimmberechtigte Hinzugewählte |
Peter Bünting | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Wilma Fiedler-Hahn | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 06.11.2006 | 31.10.2021 | von 06.11.2006 bis 31.10.2021 | |
Waldemar Janssen | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 06.11.2006 | 31.10.2021 | von 06.11.2006 bis 31.10.2021 | |
Marianne Rasenack | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Hilmar Weber | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Katja Zubrod | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte |
Peter Bünting | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Christian Keller | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
Bernd Konczalla | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Petra Meyer-Machtemes | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2011 | 07.10.2020 | von 01.11.2011 bis 07.10.2020 | |
Jan Praßel | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Martin Kröger | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 07.10.2020 | 24.03.2021 | von 07.10.2020 bis 24.03.2021 | |
Hilke Schwarting-Boer | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 24.03.2021 | 31.10.2021 | von 24.03.2021 bis 31.10.2021 | |
beratende Mitglieder (GM) |
Iko Chmielewski | M.M.W. | M.M.W. beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2016 | von 01.11.2006 bis 31.10.2016 | |
Bernd Köhler | SDV | SDV beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
Axel Neugebauer | Zukunft Varel | Zukunft Varel beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Heinrich Ostendorf | UWG | UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 22.09.2015 | von 01.11.2011 bis 22.09.2015 | |
Agnes Wittke | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit | Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Britta Zerth | AfD-Fraktionsvorsitzende | AfD-Fraktionsvorsitzende beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Christa Hoppenheit | UWG | UWG beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
stellv. beratende Mitglieder (GM) |
Rudolf Böcker | SDV | SDV stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 22.09.2010 | 31.10.2011 | von 22.09.2010 bis 31.10.2011 | |
Iko Chmielewski | M.M.W. | M.M.W. stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Karl-Heinz Funke | Zukunft Varel-Fraktionsvorsitzender | Zukunft Varel-Fraktionsvorsitzender stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Matina Gerdes-Borreck | Die Linke | Die Linke stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Matina Gerdes-Borreck | Die Linke | Die Linke stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Wolfgang Janßen | BfB | BfB stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2006 | 31.10.2011 | von 01.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Hartmut Kaempfe | UWG-FRV | UWG-FRV stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 26.09.2007 | 31.10.2011 | von 26.09.2007 bis 31.10.2011 | |
Manfred Gäde | AfD (fraktionslos ab 01.02.2021) | AfD (fraktionslos ab 01.02.2021) stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 20.03.2019 | 24.03.2021 | von 20.03.2019 bis 24.03.2021 | |
Stephan Zerth | AfD | AfD stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 24.03.2021 | 31.10.2021 | von 24.03.2021 bis 31.10.2021 | |
beratende Mitglieder |
Timith Brandes | JuPa FRI | JuPa FRI beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.12.2017 | 24.03.2021 | von 18.12.2017 bis 24.03.2021 | |
Antonia Herzog | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 20.03.2019 | 31.10.2021 | von 20.03.2019 bis 31.10.2021 | |
Herko Zobel | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.12.2017 | 31.10.2021 | von 18.12.2017 bis 31.10.2021 | |
Angela Andersen | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.11.2006 | 30.10.2016 | von 06.11.2006 bis 30.10.2016 | |
Klaus Elfert | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 17.12.2012 | 25.09.2019 | von 17.12.2012 bis 25.09.2019 | |
Sigurd Gramberg | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 28.02.2014 | von 01.11.2011 bis 28.02.2014 | |
Sandra Gudehus | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.10.2015 | 31.08.2018 | von 01.10.2015 bis 31.08.2018 | |
Estelle Haartje | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.11.2006 | 31.10.2021 | von 06.11.2006 bis 31.10.2021 | bis 31.12.14 stellv. ber. Mg. gewesen | bis 31.12.14 stellv. ber. Mg. gewesen |
Martin Hellmuth | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Marion Homfeldt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Silvia Elisabeth Kramer | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.11.2006 | 17.10.2012 | von 06.11.2006 bis 17.10.2012 | |
Marion Kromminga-Wiebe | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Otmar Mammen | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 23.01.2007 | 30.06.2012 | von 23.01.2007 bis 30.06.2012 | |
Olaf Meyer-Helfers | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 18.10.2012 | 02.06.2017 | von 18.10.2012 bis 02.06.2017 | |
Olaf Nack | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.11.2006 | 21.06.2017 | von 06.11.2006 bis 21.06.2017 | |
Elke Rohlfs-Jacob | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 23.01.2007 | 31.10.2021 | von 23.01.2007 bis 31.10.2021 | |
Hans-Hermann Sterner | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.11.2006 | 17.12.2014 | von 06.11.2006 bis 17.12.2014 | |
Petra Tute | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 06.11.2006 | 31.10.2021 | von 06.11.2006 bis 31.10.2021 | |
Hans-Joachim Vogt | | stellv. beratende Hinzugewählte | stellv. beratende Hinzugewählte | 01.11.2011 | 31.10.2011 | von 01.11.2011 bis 31.10.2011 | |
Hans-Joachim Vogt | | beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2021 | von 01.11.2011 bis 31.10.2021 | |
stellv. beratende Mitglieder |
Dr. Rainer du Mesnil de Rochemont | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2016 | 31.10.2021 | von 01.11.2016 bis 31.10.2021 | |
Brigitte Kückens | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 25.09.2019 | von 01.11.2011 bis 25.09.2019 | |
Susanne Vogdt-Stephan | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 31.10.2016 | von 01.11.2011 bis 31.10.2016 | |
Milan Vujicic-Buckl | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 17.12.2014 | 31.10.2021 | von 17.12.2014 bis 31.10.2021 | |
Carola Wedel | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 02.10.2013 | 31.12.2018 | von 02.10.2013 bis 31.12.2018 | |
Kirsten Witte | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 01.11.2011 | 01.07.2013 | von 01.11.2011 bis 01.07.2013 | |
Bettina Körk | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 25.09.2019 | 31.10.2021 | von 25.09.2019 bis 31.10.2021 | |
Marina Neumann | JuPa FRI | JuPa FRI stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 18.12.2017 | 24.03.2021 | von 18.12.2017 bis 24.03.2021 | Vertr. von M. Fakhro | Vertr. von M. Fakhro |
Elvira Weiser | | stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 20.03.2019 | 31.10.2021 | von 20.03.2019 bis 31.10.2021 | |
Teilnehmer/in des JuPa FRI |
Leonie Huth | JuPa FRI | JuPa FRI stellv. beratendes Mitglied | stellv. beratendes Mitglied | 26.06.2019 | 24.03.2021 | von 26.06.2019 bis 24.03.2021 | Vertr. von T. Brandes | Vertr. von T. Brandes |
Leonie Huth | JuPa | JuPa beratendes Mitglied | beratendes Mitglied | 24.03.2021 | 31.10.2021 | von 24.03.2021 bis 31.10.2021 | |
Hinzugewählte |
Annelie Büter | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 06.11.2006 | 31.10.2011 | von 06.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Egon Damrau | | beratende Hinzugewählte (JuhiA) | beratende Hinzugewählte (JuhiA) | 06.11.2006 | 31.10.2011 | von 06.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Serena Falkenhof | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 06.11.2006 | 31.10.2011 | von 06.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Onno Folkers | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 06.11.2006 | 31.10.2011 | von 06.11.2006 bis 31.10.2011 | |
Richter Klaus Dieter Göbel | | stellv. beratende Hinzugewählte | stellv. beratende Hinzugewählte | 06.11.2006 | 31.05.2011 | von 06.11.2006 bis 31.05.2011 | |
Rainer Kokoschka | | beratende Hinzugewählte (JuhiA) | beratende Hinzugewählte (JuhiA) | 28.10.2009 | 31.10.2011 | von 28.10.2009 bis 31.10.2011 | |
Margot Lorentzen | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 28.10.2009 | 31.10.2011 | von 28.10.2009 bis 31.10.2011 | |
Richterin Sibyll-Ulrike Lühken-Oltmanns | | beratende Hinzugewählte (JuhiA) | beratende Hinzugewählte (JuhiA) | 06.11.2006 | 31.08.2009 | von 06.11.2006 bis 31.08.2009 | |
Beate Zielke | | stimmberechtigte Hinzugewählte | stimmberechtigte Hinzugewählte | 06.11.2006 | 30.04.2009 | von 06.11.2006 bis 30.04.2009 | |
Hinzugewählte/Ersatzmitglieder |
Christian Keller | | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | stellv. stimmberechtigte Hinzugewählte | 01.11.2011 | 31.10.2011 | von 01.11.2011 bis 31.10.2011 | |